Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Schotthock | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Stadtteilbeirat Schotthock | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 26.11.2012 | von 23.03.2010 bis 26.11.2012 | |
Stadtteilbeirat Schotthock | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.09.2017 | | von 27.09.2017 | |
Vertreter: |
Familienbeirat | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.2004 | 21.11.2007 | von 01.10.2004 bis 21.11.2007 | |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |